GISELA DEL RIO BAENA
Informe ejecutivo de GISELA DEL RIO BAENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GISELA DEL RIO BAENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO GAMA INFERSA SL | Apoderado | 26/07/2022 | |
EURO GAMA INFERSA SL | Apoderado | 01/02/2021 | |
EURO GAMA INFERSA SL | Apoderado | 22/01/2021 |
VINCULACIONES DE GISELA DEL RIO BAENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GISELA DEL RIO BAENA
Empresa: EURO GAMA INFERSA SL
Apoderado
- Gisela Del Rio Baena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 115, S 8, H MU 59341, I/A 5 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-30
Empresa: EURO GAMA INFERSA SL
Apoderado
- Gisela Del Rio Baena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 113, S 8, H MU 59341, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-30
Empresa: EURO GAMA INFERSA SL
Apoderado
- Gisela Del Rio Baena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 113, S 8, H MU 59341, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-30
Información de GISELA DEL RIO BAENA
Mostramos los datos de GISELA DEL RIO BAENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GISELA DEL RIO BAENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos