GISBERT DE VES PATRICIA PAULA
Informe ejecutivo de GISBERT DE VES PATRICIA PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GISBERT DE VES PATRICIA PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL | Administrador Unico | 25/08/2014 | 08/02/2017 |
DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 26/08/2014 | 08/02/2017 |
TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL | Socio Unico | 25/08/2014 | 07/02/2017 |
DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL | Socio Unico | 26/08/2014 | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE GISBERT DE VES PATRICIA PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GISBERT DE VES PATRICIA PAULA
Empresa: TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL
Administrador Unico
- Gisbert De Ves Patricia Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3797 , F 83, S 8, H A 141283, I/A 4 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-03
Empresa: DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Gisbert De Ves Patricia Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796 , F 86, S 8, H A 141284, I/A 4 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-03
Empresa: DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Gisbert De Ves Patricia Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796 , F 85, S 8, H A 141284, I/A 1 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-03
Empresa: DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL
Socio Único
- Gisbert De Ves Patricia Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796 , F 85, S 8, H A 141284, I/A 1 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-03
Empresa: TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL
Administrador Unico
- Gisbert De Ves Patricia Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3797 , F 82, S 8, H A 141283, I/A 1 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-03
Empresa: TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL
Socio Único
- Gisbert De Ves Patricia Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3797 , F 82, S 8, H A 141283, I/A 1 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-03
Información de GISBERT DE VES PATRICIA PAULA
Mostramos los datos de GISBERT DE VES PATRICIA PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GISBERT DE VES PATRICIA PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos