GISBERT BOTELLA LUCIA
Informe ejecutivo de GISBERT BOTELLA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GISBERT BOTELLA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado | 29/11/2011 | 14/02/2012 |
IPME 2012 SA | Apoderado | 18/10/2010 | 21/12/2011 |
VINCULACIONES DE GISBERT BOTELLA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GISBERT BOTELLA LUCIA
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado
- Abadin Insua Maria Ana
- Aiza Orellana Joan
- Alsina Call Maria
- Alvarez Aleman Maria Del Mar
- Alvarez Bataller Jose Ramon
- Alzina Vinent Guillermo David
- Andres Ferreres Jose Manuel
- Aranega Ortega Pedro Luis
- Armengol Solano Xavier
- Barcelo Dordal Maria Luisa
- Basso Lloveras Carlos
- Bastida Pericon Jose
- Batalla Piquer Joan De Deu
- Belmonte Ribas Maria Lourdes
- Bermejo Lopez Pablo
- Bofill Blay Catalina
- Bonet Ventura Jose
- Bono Lopez Jose Luis
- Bonshoms Pau Lluis
- Borja Martinez Jose
- Boya Sastre Marques Manuel
- Brosa Bertran Joaquim
- Calderon Escobar Francisco Jose
- Calle Llorente Juan Carlos
- Calvo De La Fuente Carlos
- Capo Serra Josep Joan
- Carbo Casellas Francesc Xavier
- Carrion Mata Lorenzo
- Casañez Deltell Maria Dolores
- Casas Pulido Daniel
- Cassi Arnalte Jaime
- Castella Porta Josep Manel
- Castellano Barbarroja Jose
- Castello Teixido Francesc
- Cazorla Lopez Manuel
- Chacon Sanchez Manuel
- Closa Vidal Joan Ramon
- Comenge Manresa Julio
- Condon Gormaz Juan Jose
- Corominas Verges Jaume
- Dalmau Suris Josep
- De Juan Carne Silvia
- De La Fuente Diez Roberto
- Del Sol Alonso Mireya
- Delgado Carrasco Jose Angel
- Diaz De Greñu Romero Maria Beatriz
- Diaz Hernandez Jose Luis
- Dominguez Garcia Lorenzo
- Duran Montolio Elisa Maria
- Eguia Corral Francesc De Borja
- Esteva Escoda Santiago
- Esteve Monfort Miguel Angel
- Farre Pedros Javier
- Felip Garcia Jordi Manuel
- Fernandez Asenjo Javier
- Fernandez Chirino Amador
- Fernandez Diez Santiago Jose
- Fernandez Guitart Gemma
- Fernandez Hermida Maria Asuncion
- Fernandez Saguer Vicenc
- Fernandez Vazquez Javier
- Fite Roca Albert
- Fonoll Gener Marc
- Forment Bustamante Jaime
- Fort Dominguez Miguel
- Francos Del Castillo Manuel
- Frontera Mestre Gabriel
- Gandia Navarro Manuel
- Garberi Ivorra Juan Francisco
- Garcia Abad Jose Luis
- Garcia Abalos Antonio
- Garcia Biosca Juan
- Garcia Delgado Hurtado Jose Luis
- Garcia Domingo Nuria
- Garcia Escoms Francisco Javier
- Garcia Gayoso Ana
- Garcia Mejias Rafael
- Garcia Minguez Jose
- Garriga Puig Gil
- Gauchia Vila Gloria
- Gisbert Botella Lucia
- Gisbert Garcia Francisco Javier
- Gomez De Figueroa Albandea Antonio
- Gomez Espigares Ignacio
- Gonzalez Cervera Teresa De Jesus
- Gonzalez Garcia Pere
- Gonzalez Mingo Maria Jose
- Gual Sole Jordi
- Guillen Vera Narciso
- Gutierrez Sanz Concepcion
- Herencias Gomez Jose Angel
- Hernandez Marin Maria De La Peña
- Hierro Sostres Carmen
- Hierro Sostres Carmen
- Ibañez Sierra Carlos
- Izquierdo Vera Joan
- Jane Gazquez Ramon
- Janer Fayos Juan Antonio
- Janot Fabrega Antonio
- Jimenez Del Jesus Ramon
- Jorquera Barrionuevo Maria Mercedes
- Justel Diaz Francisco Javier
- Lanaspa Gatnau Jaime
- Lara Teijido Maria Jesus
- Leporace Roig Roberto
- Llena Berñe David Pedro
- Llopis Caldero Juan
- Lluis Oliva Agnes
- Lopez Carrion Enrique
- Lopez Mezo Jordi
- Lopez Romero Jose
- Lorenzo Manjon Jose Manuel
- Lozano Martinez Ana Maria
- Lozano Moreno Maria Jose
- Luque Gonzalez Juan Manuel
- Mach Castellvi Joaquin
- Magrans Gomez Enrique
- Mairal Fraile Antonio
- Mairata Mascaro Miguel
- Maldonado Zazo Florencio
- March Vallmitjana Jordi
- Margineda Peguera Joan
- Marquez Griño Teresa
- Marsellach Escartin Gabriel
- Martin Correas Juan Antonio
- Martinez Lopez Juan Jose
- Martinez Mora Juan Tomas
- Martinez Ortiz Juan
- Martul Andrade Lucia
- Mas Reverter Antonio
- Masjoan Soler Juan
- Mateu Fernandez Montserrat
- Mauri Cendra Joaquin
- Membrives Cano Diego
- Minguell Amoros Francesc Xavier
- Moreno Castellar Salvador
- Moreno Encinar Alfonso
- Mozo Martin Angel Jose
- Nicolas Cerezo Concepcion
- Nicolau Aymar Jordi
- Noguera Malleu Juan Manuel
- Ortiz Perez Pascual Emilio
- Oso Camps Jose
- Pacheco Gomez Manuel
- Palacin Prieto Lucia
- Paniagua Perez Jose Maria
- Pardina Coll Pedro
- Paublete Espejo Ana Eugenia
- Perez Ayala Luis
- Perez De Brea Quiros Jose Luis
- Perez Gonzalez Gabriel
- Perez Palanco Emilio
- Peyra Sala Javier Ignacio
- Pinto Isanta Antonio
- Planells Palome Josep Maria
- Plasencia Perez Roberto Miguel
- Plass Aznar Manuel
- Poch Oller Jose Maria
- Pombo Iglesias Jorge
- Prunell Domingo Silvia
- Puig Marles Joan Baptista
- Pujol Pujol Jaime
- Quevedo Perdiguero Roman
- Rafel Roca Domingo
- Ramos Romero Antonio
- Redondo Andreu Ignacio
- Reina Sanchez Jose
- Reynes Anton Claudio
- Ribalta Roma Hermenegildo
- Rigolfas Soler Carla
- Ripoll Rey Ricard
- Rodriguez Barreiro Jose Antonio
- Rodriguez Mendez Adolfo
- Romero Asensio Alfredo Jacinto
- Ruano Izquierdo Maria Dolores
- Ruiz Fernandez Fernando
- Ruiz Marin Jose
- Ruz Parrizas Francisco
- Salamaña Taberner Farnes
- Salat Noguera Joan
- Sanahuja Aiguade Josep
- Sanchez Abad Juan Luis
- Sanchez Carrion Maria De Los Angeles
- Sancho Manero Enrique
- Sanvisens Mayoral Luis
- Sastre Papiol Sebastian
- Simo Segui Nuria Maria
- Soler Hernandez Josefa
- Soler Nieto Ana Maria
- Tarrazona Llopis Rafael
- Toledano Del Olmo Saturnino
- Tornel Costa Francisco
- Torva Pauli Ramon
- Ubeda Portugues Lecumberri Sira
- Urpegui Garcia Jose Guillermo
- Valero Quiros Alvaro
- Vals Loan Bonaventura
- Valverde Galvez Juan
- Vanrell Tomas Jeronia Maria
- Vazquez Dodero Sanjurjo Maria
- Vazquez Juarez Valentin
- Vazquez Pavon Juan
- Ventura Ribal Francesc De Paula
- Vidal Nus Jose
- Vidal Sendros Francisco
- Vigo Pubill Joan
- Vila Llagostera Ines
- Vila Palau Eduardo
- Vilar Almeda Miquel
- Villafranca Blanco Miguel
- Villarmin Clavier Xavier
- Zazo Mate Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42721 , F 196, S 8, H B 41232, I/A 211 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Apoderado
- Adrian Magraner Rafael
- Alcaraz Ferreiro Jose Maria
- Amutio Peraita Maria Angeles
- ANTON Y BALLESTEROS ASESORES Y AUDITORES SL
- ASEDOSSA ASESORES SL
- ASESORES TRIBUTARIOS FACTIO SL
- ASSESSORIA AGIV SL
- ASSESSORIA FONT SL
- Aucejo Navarro Guillermo
- Aviles Medina Rosanna
- Bolos Navascues Olga
- Borras Estany Joan
- BUSCALLA ANGLERILL SL
- CAB CONSULTORES Y ASESORES SL
- Caballer Bru Adoracion
- Calzada Roca Montserrat
- Capa De La Iglesia Andres
- Carrasco Alvarez Jose
- Casas Graells Anna
- Castiella Cabello Jose Manuel
- CASTIGER 2002 SL
- Charles Vecino Raquel
- Cisneros Sanjuan Maria Pilar
- Cisneros Sanjuan Pilar
- Civit San Agustin Eva
- Clapes Esquerda Ramon Luis
- Clemente Moya Maria Del Mar
- Cortes Gamero Esperanza
- Cuadros Tomas Joan
- Cubells Pena Miguel Jaime
- Delgado Montenegro Jose Maria
- Diaz Garcia Aurora
- Domenech Fernandez Josefa
- Dorca Xifre Anna Maria
- Espinosa Lopez Ramon
- Estruch Tur Cesar
- Fabrice Catandella
- Fernandez Camaleño Maria Julia
- Fernandez Fernandez Teofilo
- Ferreiro Vallejo Benito
- Ferrer Martinez Teresa
- Foces Pineda Izaskun
- Garces Constante Juan Antonio
- Garcia Martin Sara
- Garcia Rodriguez Jose Fernando
- GESTORIA ADMINISTRATIVA PALOP SL
- Gili Cirera Jose Maria
- Gisbert Botella Lucia
- Gomez Castejon Encarnacion
- Gomez Garcia Jesus Miguel
- Gomez Gomez Jose Luis
- Gomez Nicolau Maria Eugenia
- Gonzalez Fernandez Oscar
- Gonzalez Martin Jose Angel
- Gonzalez Valles Angel
- Gramunt Mayor Rosa
- Guzman Torrecillas Francisco
- Herranz Rodriguez Felix
- Ibañez Gabernet Andres Carlos
- Ibañez Santesteban Blanca Maria
- Ines Villar Antonio Joaquin
- Izaskun Foces Pineda
- J.M. I E. BASSOLS SL
- Jimenez Alguacil Maria Jesus
- Jimenez Usallan Juan Antonio
- Juan Tur Domingo
- Jurado Bleda Juan Carlos
- Lavara Villalva Maria Purificacion
- Ledesma Mora Beatriz
- Lizaso Otaegui Roberto
- Llacer Cuixeres Vicente
- Llacer Moreno Vicente Jose
- LLOPART ASSESSORS SL
- Lopez Cervera Maria Isabel
- Lopez Mañero Maria Elena
- Lopez Martinez Francesca
- Mallol Raga Maria Nuria
- Manero Rodrigo Maria
- Martin Pozo Daniel
- Martinez Garcia De Vinuesa Ignacio
- Martinez Martinez Monica
- Marzo Rins Maria Yasmina
- Massegu Ramio Carme
- Mediel Gayarre Jose Javier
- Menendez Ferrer Jose Vicente
- Miramontes Cela Jesus
- Miro Pallarols Maria Rosa
- Moix Gusi Guillem
- Moreno Bernat Laura
- Morte Hernandez Beatriz
- Navarro Arranz Arturo
- Oller Frutos Rocio Pilar
- Orts Alcolea Joaquin
- Padilla Aizpuru Pedro Pablo
- Par Barrau Felip
- Parera Pardas Rafael
- Pascual Casas Fernando
- Peirona Martinez Jesus Manuel
- Perello Capo Alejandro
- PINEDO ASESORES SL
- Porras Castro Jose
- Porras Castro Jose Manuel
- Pro Riera Lluis
- Puyalto Nogueras Maria Jose
- Puyalto Olivan Ramiro
- Quiles Marcos Elena
- ROCA AND FORCADA SL
- Romo Barriobero Jose Angel
- Royo Badal Alba
- Rubio Barba Teodoro
- Ruiz Rodriguez Manuel
- Ruiz Sanchez Mercedes
- SAIZ ASESORES SL
- Sanchez Matas Gonzalo
- Sanchez Nieto Alfonso
- Tardos Solano Ana Maria
- Tardos Tardos Jose Maria
- Tombas Genius Montserrat
- Trigo Cañas Maria Pilar
- Trigo Cañas Maria Rosa
- Valenciano Arias Tais
- Valero Palencia Ignacio
- Vicens Barcelo Isabel
- Xofra Redondo Lorena
- Zuriaga Solaz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42088 , F 134, S 8, H B 35014, I/A 893 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado
- Alcaraz Ferreiro Jose Maria
- Bolos Navascues Olga
- Borras Estany Joan Baptista
- Caballer Bru Adoracion
- Capa De La Iglesia Andres
- Carrasco Alvarez Jose
- Castiella Cabello Jose Manuel
- Charles Vecino Raquel
- Cisneros Sanjuan Maria Pilar
- Clapes Esquerda Ramon Luis
- Cortes Gamero Esperanza
- Cuadros Tomas Juan
- Cubells Pena Miguel Jaime
- Domenech Fernandez Josefa
- Dorca Xifre Anna Maria
- Espinosa Lopez Ramon
- Foces Pineda Izaskun
- Garcia De Vinuesa Ignacio
- Garcia Martin Sara
- Gisbert Botella Lucia
- Gomez Garcia Jesus Miguel
- Gonzalez Fernandez Oscar
- Ibañez Gabernet Andres Carlos
- Jimenez Usallan Juan Antonio
- Juan Tur Domingo
- Jurado Bleda Juan Carlos
- Lopez Cervera Maria Isabel
- Martin Pozo Daniel
- Masegu Ramio Maria Carmen
- Menendez Ferrer Jose Vicente
- Moix Gusi Guillem
- Moreno Bernat Laura
- Orts Alcolea Joaquin
- Padilla Aizpuru Pedro Pablo
- Porras Castro Jose Manuel
- Quiles Marcos Elena
- Royo Badal Alba
- Ruiz Rodriguez Manuel
- Tombas Genius Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42721 , F 137, S 8, H B 41232, I/A 184 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-08
Apoderado
- Gisbert Botella Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42088 , F 114, S 8, H B 35014, I/A 877 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Apoderado
- Gisbert Botella Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42088 , F 113, S 8, H B 35014, I/A 876 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Información de GISBERT BOTELLA LUCIA
Mostramos los datos de GISBERT BOTELLA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GISBERT BOTELLA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos