GISBERT ALCARAZ JOSE CLAUDIO
Informe ejecutivo de GISBERT ALCARAZ JOSE CLAUDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GISBERT ALCARAZ JOSE CLAUDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Q PLAY SOUTH EUROPE SL | Administrador Unico | 29/03/2018 | |
Q PLAY SOUTH EUROPE SL | Apoderado | 27/12/2017 | |
DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL | Administrador Solidario | 08/02/2017 | |
TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL | Administrador Solidario | 08/02/2017 | |
DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL | Apoderado Solidario | 29/08/2014 | |
TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL | Apoderado Solidario | 29/08/2014 |
VINCULACIONES DE GISBERT ALCARAZ JOSE CLAUDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GISBERT ALCARAZ JOSE CLAUDIO
Empresa: Q PLAY SOUTH EUROPE SL
Administrador Unico
- Gisbert Alcaraz Jose Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 184, S 8, H A 157934, I/A 3 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-03
Empresa: Q PLAY SOUTH EUROPE SL
Apoderado
- Gisbert Alcaraz Jose Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 184, S 8, H A 157934, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-03
Empresa: TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL
Administrador Solidario
- De Ves Cortes Maria Belen
- Gisbert Alcaraz Jose Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3797 , F 83, S 8, H A 141283, I/A 4 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-03
Empresa: DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL
Administrador Solidario
- De Ves Cortes Maria Belen
- Gisbert Alcaraz Jose Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796 , F 86, S 8, H A 141284, I/A 4 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-03
Empresa: TIEMPO LIBRE Y JARDIN SL
Apoderado Solidario
- De Ves Cortes Maria Belen
- Gisbert Alcaraz Jose Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3797 , F 83, S 8, H A 141283, I/A 2 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-03
Empresa: DEVES-SPORT MEDITERRANEO SL
Apoderado Solidario
- De Ves Cortes Maria Belen
- Gisbert Alcaraz Jose Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796 , F 86, S 8, H A 141284, I/A 2 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-03
Información de GISBERT ALCARAZ JOSE CLAUDIO
Mostramos los datos de GISBERT ALCARAZ JOSE CLAUDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GISBERT ALCARAZ JOSE CLAUDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos