GIRONELLA SABATER MARC
Informe ejecutivo de GIRONELLA SABATER MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIRONELLA SABATER MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TWENTY VIOLETS FASHION SL | Administrador Unico | 30/05/2019 | |
PROMOINMO 3000 SL | Administrador Unico | 19/01/2016 | |
PROMOINMO 3000 SL | Apoderado | 06/04/2009 |
VINCULACIONES DE GIRONELLA SABATER MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRONELLA SABATER MARC
Empresa: TWENTY VIOLETS FASHION SL
Administrador Unico
- Gironella Sabater Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46917 , F 130, S 8, H B 535274, I/A 1 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: PROMOINMO 3000 SL
Administrador Unico
- Gironella Sabater Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35069 , F 183, S 8, H B 259883, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Empresa: PROMOINMO 3000 SL
Apoderado
- Gironella Sabater Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35069 , F 182, S 8, H B 259883, I/A 3 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-08
Información de GIRONELLA SABATER MARC
Mostramos los datos de GIRONELLA SABATER MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRONELLA SABATER MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos