GIRONDA CRESPILLO EDUARDO JOSE
Informe ejecutivo de GIRONDA CRESPILLO EDUARDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIRONDA CRESPILLO EDUARDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SODAGOBA ASESORES SL | Apoderado | 19/04/2017 | 24/07/2020 |
MOVIMIENTO DE MERCANCIAS MALAGA IMPORT EXPORT SL | Administrador Unico | 13/09/2010 | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE GIRONDA CRESPILLO EDUARDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRONDA CRESPILLO EDUARDO JOSE
Empresa: SODAGOBA ASESORES SL
Apoderado
- Gironda Crespillo Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 25, S 8, H MA139245, I/A 3 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-29
Empresa: SODAGOBA ASESORES SL
Apoderado
- Gironda Crespillo Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 24, S 8, H MA139245, I/A 2 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Administrador Unico
- Gironda Crespillo Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4801, L 3709, F 2, S 8, H MA106529, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Administrador Unico
- Gironda Crespillo Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4801, L 3709, F 1, S 8, H MA106529, I/A 1 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-29
Información de GIRONDA CRESPILLO EDUARDO JOSE
Mostramos los datos de GIRONDA CRESPILLO EDUARDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRONDA CRESPILLO EDUARDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos