GIRONA SOLE CARLOS
Informe ejecutivo de GIRONA SOLE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIRONA SOLE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPONENTS FOR AUTOMOTION GSI AUTO SL | Administrador Unico | 09/04/2015 | 28/09/2023 |
GIRONA AUTOMOCIO SL | Apoderado | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE GIRONA SOLE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRONA SOLE CARLOS
Administrador Unico
- Girona Sole Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9942, L 7224, F 9, S 8, H V 164604, I/A 5 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-46
Administrador Unico
- Girona Sole Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9942, L 7224, F 7, S 8, H V 164604, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-46
Empresa: GIRONA AUTOMOCIO SL
Apoderado
- Girona Sole Carlos
- Girona Sole Carlos
- Sole Escartin Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 152, S 8, H L 2372, I/A 13 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-25
Información de GIRONA SOLE CARLOS
Mostramos los datos de GIRONA SOLE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRONA SOLE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos