GIRON PASTOR SILVIA CRISTINA
Informe ejecutivo de GIRON PASTOR SILVIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GIRON PASTOR SILVIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REGENCY PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 07/05/2014 | 09/08/2021 |
THE SIBARIST BRAND SL | Administrador Solidario | 22/09/2014 | 04/11/2014 |
CENTRO GASTRONOMICO SANTA TERESA SA | Administrador Mancomunado | 30/03/2012 | |
YEMAS DE SANTA TERESA SA | Apoderado | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE GIRON PASTOR SILVIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRON PASTOR SILVIA CRISTINA
Empresa: REGENCY PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Giron Pastor Maria Penelope
- Giron Pastor Silvia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32247 , F 18, S 8, H M 580430, I/A 3 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: THE SIBARIST BRAND SL
Administrador Solidario
- Giron Pastor Silvia Cristina
- Hengstenberg Giron Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32679 , F 24, S 8, H M 588278, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Empresa: THE SIBARIST BRAND SL
Administrador Solidario
- Giron Pastor Silvia Cristina
- Hengstenberg Giron Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32679 , F 21, S 8, H M 588278, I/A 1 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Empresa: REGENCY PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Giron Pastor Maria Penelope
- Giron Pastor Silvia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32247 , F 15, S 8, H M 580430, I/A 1 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28
Empresa: CENTRO GASTRONOMICO SANTA TERESA SA
Administrador Mancomunado
- Gil Navarro Julian
- Giron Pastor Silvia Cristina
- Lopez Resina Maria Isabel
- Martinez De Castro Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121, L 79, F 107, S 8, H AV 4164, I/A 4 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-05
Empresa: YEMAS DE SANTA TERESA SA
Apoderado
- Giron Pastor Silvia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128, L 86, F 191, S 8, H AV 90, I/A 24 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-05
Información de GIRON PASTOR SILVIA CRISTINA
Mostramos los datos de GIRON PASTOR SILVIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRON PASTOR SILVIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos