GIRON PASTOR BARBARA
Informe ejecutivo de GIRON PASTOR BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIRON PASTOR BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GANIMENSA SL | Administrador Unico | 15/10/2015 | 25/07/2019 |
AGROPECUARIA EL ROSAL SA | Administrador Mancomunado | 25/05/2009 | 13/03/2014 |
VINCULACIONES DE GIRON PASTOR BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRON PASTOR BARBARA
Empresa: GANIMENSA SL
Administrador Unico
- Giron Pastor Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17510 , F 153, S 8, H M 300791, I/A 5 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: GANIMENSA SL
Administrador Unico
- Giron Pastor Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17510 , F 153, S 8, H M 300791, I/A 4 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Empresa: AGROPECUARIA EL ROSAL SA
Administrador Mancomunado
- Giron Pastor Barbara
- Giron Pastor Cristobal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6400 , F 149, S 8, H M 104298, I/A 11 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: AGROPECUARIA EL ROSAL SA
Administrador Mancomunado
- Giron Pastor Barbara
- Giron Pastor Cristobal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6400 , F 149, S 8, H M 104298, I/A 10 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Información de GIRON PASTOR BARBARA
Mostramos los datos de GIRON PASTOR BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRON PASTOR BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos