GIRON CASCANTE ROMAN
Informe ejecutivo de GIRON CASCANTE ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIRON CASCANTE ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIRSEM PATRIMONIO SL | Administrador Unico | 18/06/2021 | |
COWCORP SL | Administrador Unico | 13/01/2014 | |
EIX TIC LOCAL SL | Administrador Solidario | 29/04/2013 |
VINCULACIONES DE GIRON CASCANTE ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRON CASCANTE ROMAN
Empresa: GIRSEM PATRIMONIO SL
Administrador Unico
- Giron Cascante Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47878 , F 10, S 8, H B 565138, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-08
Empresa: COWCORP SL
Administrador Unico
- Giron Cascante Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44093 , F 82, S 8, H B 446776, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-08
Empresa: EIX TIC LOCAL SL
Administrador Solidario
- Giron Cascante Roman
- Martorell Juvanteny Luis
- Naveros Martin Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43740 , F 130, S 8, H B 436996, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-08
Información de GIRON CASCANTE ROMAN
Mostramos los datos de GIRON CASCANTE ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRON CASCANTE ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos