GIRO CORTS OSCAR MANUEL
Informe ejecutivo de GIRO CORTS OSCAR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GIRO CORTS OSCAR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABAC CONSULTORS SL | Administrador Unico | 01/07/2013 | |
AMBITECH PROJECTS SL | Administrador Solidario | 22/02/2011 | 18/06/2013 |
ENVIROTREAT IBERICA SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2010 | 18/01/2012 |
VINCULACIONES DE GIRO CORTS OSCAR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRO CORTS OSCAR MANUEL
Empresa: ABAC CONSULTORS SL
Administrador Unico
- Giro Corts Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 222, S 8, H T 21003, I/A 6 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-43
Empresa: ABAC ENVIRONMENT & ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Giro Corts Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 154, S 8, H T 42374, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-43
Empresa: ENVIROTREAT IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Giro Corts Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27769 , F 177, S 8, H M 500435, I/A 2 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Empresa: ABAC ENVIRONMENT & ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Bes Fuster Eduardo
- Giro Corts Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 153, S 8, H T 42374, I/A 1 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-43
Empresa: ENVIROTREAT IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Giro Corts Oscar Manuel
- Martin Rodriguez Cesar
- Mayo Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27769 , F 176, S 8, H M 500435, I/A 1 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Información de GIRO CORTS OSCAR MANUEL
Mostramos los datos de GIRO CORTS OSCAR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRO CORTS OSCAR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos