GIRO CASTAÑER JORGE
Informe ejecutivo de GIRO CASTAÑER JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIRO CASTAÑER JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JALB MINOR SL | Administrador Unico | 21/02/2013 | 21/09/2021 |
JALB MINOR SL | Liquidador | 21/09/2021 | 21/09/2021 |
SIEMPRE BUENA CALIDAD SL | Administrador Solidario | 28/12/2018 | |
SIEMPRE BUENA CALIDAD SL | Liquidador | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE GIRO CASTAÑER JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRO CASTAÑER JORGE
Empresa: JALB MINOR SL
Liquidador
- Giro Castañer Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 109, S 8, H B 150342, I/A 5 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Empresa: JALB MINOR SL
Administrador Unico
- Giro Castañer Jorge
Liquidador
- Giro Castañer Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 109, S 8, H B 150342, I/A 5 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Empresa: SIEMPRE BUENA CALIDAD SL
Liquidador
- Giro Castañer Jorge
- Jurado Jimenez Roque
- Tejerina Del Blanco Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38579 , F 128, S 8, H B 327402, I/A 2 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Empresa: SIEMPRE BUENA CALIDAD SL
Administrador Solidario
- Giro Castañer Jorge
- Jurado Jimenez Roque
- Tejerina Del Blanco Jose Antonio
Liquidador
- Giro Castañer Jorge
- Jurado Jimenez Roque
- Tejerina Del Blanco Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38579 , F 128, S 8, H B 327402, I/A 2 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Empresa: JALB MINOR SL
Administrador Unico
- Giro Castañer Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 109, S 8, H B 150342, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Información de GIRO CASTAÑER JORGE
Mostramos los datos de GIRO CASTAÑER JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRO CASTAÑER JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos