GIRIBET GUADAMILLAS JACQUES
Informe ejecutivo de GIRIBET GUADAMILLAS JACQUES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIRIBET GUADAMILLAS JACQUES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COINSTAR LIMITED | Apoderado | 06/10/2019 |
VINCULACIONES DE GIRIBET GUADAMILLAS JACQUES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRIBET GUADAMILLAS JACQUES
Empresa: SKYLARK SOLUTIONS SL
Liquidador
- Giribet Guadamillas Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44995 , F 3, S 8, H B 473632, I/A 6 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
Empresa: SKYLARK SOLUTIONS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Giribet Guadamillas Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44995 , F 3, S 8, H B 473632, I/A 6 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
Empresa: COINSTAR LIMITED
Apoderado
- Giribet Guadamillas Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38184 , F 204, S 8, H M 679458, I/A 6 (06/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Empresa: SKYLARK SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Giribet Guadamillas Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44995 , F 2, S 8, H B 473632, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Empresa: INOITULOS SL
Administrador Unico
- Giribet Guadamillas Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 46, S 8, H B 330088, I/A 6 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-08
Información de GIRIBET GUADAMILLAS JACQUES
Mostramos los datos de GIRIBET GUADAMILLAS JACQUES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRIBET GUADAMILLAS JACQUES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos