GIRAUD CYRIL CHARLES PIERRE
Informe ejecutivo de GIRAUD CYRIL CHARLES PIERRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIRAUD CYRIL CHARLES PIERRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero Delegado | 11/03/2013 | 07/08/2014 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero | 11/03/2013 | 07/08/2014 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero Delegado | 17/04/2012 | 11/03/2013 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero | 17/04/2012 | 11/03/2013 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero Delegado | 09/02/2011 | 17/04/2012 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero | 09/02/2011 | 17/04/2012 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero Delegado | 09/04/2010 | 09/02/2011 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero | 09/04/2010 | 09/02/2011 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero Delegado | 12/05/2009 | 09/04/2010 |
IMERYS SOUTH EUROPE SL | Consejero | 12/05/2009 | 09/04/2010 |
VINCULACIONES DE GIRAUD CYRIL CHARLES PIERRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRAUD CYRIL CHARLES PIERRE
Empresa: IMERYS SOUTH EUROPE SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Ep Van Cauwenberghe Odile Jeanne Perrot
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 25, S 8, H M 34897, I/A 42 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Empresa: IMERYS SOUTH EUROPE SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Ep Van Cauwenberghe Odile Jeanne Perrot
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 25, S 8, H M 34897, I/A 41 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: IMERYS SOUTH EUROPE SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Ep Van Cauwenberghe Odile Jeanne Perrot
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 25, S 8, H M 34897, I/A 41 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: IMERYS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Ep Van Cauwenberghe Odile Jeanne Perrot
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 24, S 8, H M 34897, I/A 39 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-28
Empresa: IMERYS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
- Van Cauwenberghe Odile Jeanne Perrot Ep
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28451 , F 24, S 8, H M 34897, I/A 39 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-28
Empresa: IMERYS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
- Van Cauwenberghe Odile Jeanne Perrot Ep
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 217, S 8, H M 34897, I/A 38 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Empresa: IMERYS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
- Perrot Van Cauwenberghe Odile Jeanne
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 217, S 8, H M 34897, I/A 38 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Empresa: IMERYS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
- Perrot Van Cauwenberghe Odile Jeanne
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 217, S 8, H M 34897, I/A 37 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: IMERYS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
- Perrot Van Cauwenberghe Odile Jeanne
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 217, S 8, H M 34897, I/A 37 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: IMERYS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giraud Cyril Charles Pierre
Consejero
- Giraud Cyril Charles Pierre
- Musson Denis Philippe Marie
- Perrot Van Cauwenberghe Odile Jeanne
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 216, S 8, H M 34897, I/A 36 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
VER MAS ACTOS
Información de GIRAUD CYRIL CHARLES PIERRE
Mostramos los datos de GIRAUD CYRIL CHARLES PIERRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRAUD CYRIL CHARLES PIERRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos