GIRALT CENZANO JUDITH
Informe ejecutivo de GIRALT CENZANO JUDITH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIRALT CENZANO JUDITH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALIA FLORISTES SL | Administrador Unico | 16/09/2024 | |
ART I GASTRONOMIA RESTAURACIO SL | Administrador Unico | 04/08/2020 |
VINCULACIONES DE GIRALT CENZANO JUDITH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRALT CENZANO JUDITH
Empresa: DALIA FLORISTES SL
Administrador Unico
- Giralt Cenzano Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 621461, I/A 1 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-08
Empresa: AIG HOSTELERIA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Giralt Cenzano Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47530 , F 154, S 8, H B 554725, I/A 3 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-08
Empresa: AIG HOSTELERIA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Giralt Cenzano Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47530 , F 153, S 8, H B 554725, I/A 1 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
Empresa: ART I GASTRONOMIA RESTAURACIO SL
Administrador Unico
- Giralt Cenzano Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46230 , F 78, S 8, H B 513689, I/A 2 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
Información de GIRALT CENZANO JUDITH
Mostramos los datos de GIRALT CENZANO JUDITH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRALT CENZANO JUDITH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos