GIRALDEZ GROBA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GIRALDEZ GROBA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIRALDEZ GROBA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZACION FINCA MANZANARES SL | Administrador Solidario | 29/04/2024 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES BOO VARELA SL | Administrador Solidario | 29/04/2024 | |
CARPINTERIAS LAMAZANES SL | Administrador Solidario | 29/04/2024 | |
CONSTRUCCIONES GIRALDEZ GROBA SL | Administrador Solidario | 29/04/2024 | |
URBANIZACION LAMAZANES SA | Administrador Solidario | 14/01/2021 | |
CONSTRUCCIONES REGINO GIRALDEZ BOO SA | Administrador Solidario | 19/10/2020 | |
PROMOCIONES CASTAÑAL SA | Administrador Unico | 05/06/2012 |
VINCULACIONES DE GIRALDEZ GROBA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRALDEZ GROBA MARIA DOLORES
Empresa: CARPINTERIAS LAMAZANES SL
Administrador Solidario
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986, L 1986, F 9, S 8, H PO 19829, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: CARPINTERIAS LAMAZANES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carballo Iglesias Jesus
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Josefa
- Giraldez Groba Maria Dolores
- Giraldez Groba Regino
- Groba Varela Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986, L 1986, F 9, S 8, H PO 19829, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Administrador Solidario
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1716, F 190, S 8, H PO 15811, I/A 12 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Consejero Delegado
Consejero
- Carballo Iglesias Jesus
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Josefa
- Giraldez Groba Maria Dolores
- Giraldez Groba Regino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1716, F 190, S 8, H PO 15811, I/A 12 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: URBANIZACION FINCA MANZANARES SL
Administrador Solidario
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2388, L 2388, F 136, S 8, H PO 24611, I/A 6 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: URBANIZACION FINCA MANZANARES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carballo Iglesias Jesus
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Josefa
- Giraldez Groba Maria Dolores
- Giraldez Groba Regino
- Groba Varela Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2388, L 2388, F 136, S 8, H PO 24611, I/A 6 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: CONSTRUCCIONES GIRALDEZ GROBA SL
Administrador Solidario
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565, L 2565, F 200, S 8, H PO 27366, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: CONSTRUCCIONES GIRALDEZ GROBA SL
Consejero Delegado Solidario
- Giraldez Groba Maria Dolores
- Giraldez Groba Regino
Consejero
- Carballo Iglesias Jesus
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Josefa
- Giraldez Groba Maria Dolores
- Giraldez Groba Regino
Presidente
Secretario
- Giraldez Groba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565, L 2565, F 200, S 8, H PO 27366, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: PROMOCIONES CASTAÑAL SA
Administrador Unico
- Giraldez Groba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673, L 2673, F 162, S 8, H PO 29390, I/A 6 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-36
Empresa: URBANIZACION LAMAZANES SA
Administrador Solidario
- Giraldez Boo Regino
- Giraldez Groba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537, L 1537, F 129, S 8, H PO 13136, I/A 11 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-36
VER MAS ACTOS
Información de GIRALDEZ GROBA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GIRALDEZ GROBA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRALDEZ GROBA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos