GIRAL PASCUALENA MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de GIRAL PASCUALENA MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIRAL PASCUALENA MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E. SA | Consejero | 13/04/2011 | 29/05/2013 |
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA | Consejero | 30/06/2010 | 10/05/2011 |
VINCULACIONES DE GIRAL PASCUALENA MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRAL PASCUALENA MARIA SOLEDAD
Consejero
- Giral Pascualena Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 210, S 8, H M 300094, I/A 87 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
Consejero
- Escribano Mora Carlos J
- Gandarias Serrano Juan-ignacio
- Giral Pascualena Maria Soledad
- Madrazo Hegewisch Elena
- Paz Antolin Alicia
- Rossi Prieto Manuel
- Villauriz Iglesias Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26884 , F 151, S 8, H M 59813, I/A 688 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Consejero
- Giral Pascualena Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 200, S 8, H M 300094, I/A 69 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
Consejero
- Giral Pascualena Maria Soledad
- Hernandez Pinilla Angel
- Lora Toro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26884 , F 129, S 8, H M 59813, I/A 648 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
Información de GIRAL PASCUALENA MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de GIRAL PASCUALENA MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRAL PASCUALENA MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos