GIRAL BALLETBO EUGENI
Informe ejecutivo de GIRAL BALLETBO EUGENI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GIRAL BALLETBO EUGENI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRIL GESTION SL | Administrador Unico | 12/12/2014 |
VINCULACIONES DE GIRAL BALLETBO EUGENI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRAL BALLETBO EUGENI
Empresa: LA SELVA RESIDENCIAL SL
Liquidador
- Giral Balletbo Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38331 , F 4, S 8, H B 322157, I/A 6 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Empresa: CRIL GESTION SL
Apoderado
- Giral Balletbo Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29349 , F 26, S 8, H B 147588, I/A 10 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Empresa: CRIL GESTION SL
Administrador Unico
- Giral Balletbo Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29349 , F 26, S 8, H B 147588, I/A 9 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Empresa: LA SELVA RESIDENCIAL SL
Liquidador
- Giral Balletbo Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38331 , F 3, S 8, H B 322157, I/A 5 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Empresa: OLOT BUILDING SL
Administrador Solidario
- Giral Balletbo Eugeni
- Gotarra Blanch Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37826 , F 35, S 8, H B 314111, I/A 12 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-08
Empresa: HOTEL NOU DE LA RAMBLA 36 SL
Liquidador
- Giral Balletbo Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34194 , F 42, S 8, H B 244573, I/A 9 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: HOTEL NOU DE LA RAMBLA 36 SL
Administrador Unico
- Giral Balletbo Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34194 , F 42, S 8, H B 244573, I/A 9 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: HOTEL PALAU DE LA MUSICA SL
Liquidador
- Giral Balletbo Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38778 , F 13, S 8, H B 330207, I/A 3 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08
Empresa: HOTEL PALAU DE LA MUSICA SL
Administrador Unico
- Giral Balletbo Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38778 , F 13, S 8, H B 330207, I/A 3 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08
Información de GIRAL BALLETBO EUGENI
Mostramos los datos de GIRAL BALLETBO EUGENI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRAL BALLETBO EUGENI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos