GIOVANNA REVILLA SENRA
Informe ejecutivo de GIOVANNA REVILLA SENRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIOVANNA REVILLA SENRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAAFEJA-CMP SL | Apoderado | 21/01/2020 | |
HORTADEBARBERA SL | Administrador Unico | 09/06/2014 |
VINCULACIONES DE GIOVANNA REVILLA SENRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIOVANNA REVILLA SENRA
Empresa: CAAFEJA-CMP SL
Apoderado
- Giovanna Revilla Senra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 55, S 8, H GI 54125, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-17
Empresa: CAAFEJA-CMP SL
Administrador Unico
- Giovanna Revilla Senra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 55, S 8, H GI 54125, I/A 4 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-17
Empresa: HORTADEBARBERA SL
Administrador Unico
- Giovanna Revilla Senra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 170, S 8, H GI 51842, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-17
Empresa: CAAFEJA-CMP SL
Administrador Unico
- Giovanna Revilla Senra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 55, S 8, H GI 54125, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-17
Información de GIOVANNA REVILLA SENRA
Mostramos los datos de GIOVANNA REVILLA SENRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIOVANNA REVILLA SENRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos