GIOVANBATTISTA LAGHEZZA
Informe ejecutivo de GIOVANBATTISTA LAGHEZZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIOVANBATTISTA LAGHEZZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ULTIMATE RENAISSANCE SA | Administrador Unico | 04/12/2019 |
VINCULACIONES DE GIOVANBATTISTA LAGHEZZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIOVANBATTISTA LAGHEZZA
Empresa: ULTIMATE RENAISSANCE SA
Administrador Unico
- Giovanbattista Laghezza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 142, S 8, H B 147196, I/A 18 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: ULTIMATE RENAISSANCE SA
Administrador Unico
- Giovanbattista Laghezza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 141, S 8, H B 147196, I/A 16 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: ULTIMATE RENAISSANCE SA
Consejero Delegado
- Giovanbattista Laghezza
Consejero
- Giovanbattista Laghezza
- Tallafigo Lopez Luis Martin
- Teson Ruiz Alberto Joaquin
Presidente
- Giovanbattista Laghezza
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 141, S 8, H B 147196, I/A 16 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: ULTIMATE RENAISSANCE SA
Consejero Delegado
- Giovanbattista Laghezza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29318 , F 150, S 8, H B 147196, I/A 12 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Empresa: ULTIMATE RENAISSANCE SA
Consejero Delegado
- Giovanbattista Laghezza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29318 , F 150, S 8, H B 147196, I/A 13 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Empresa: ULTIMATE RENAISSANCE SA
Consejero
- Giovanbattista Laghezza
- Tallafigo Lopez Luis Martin
- Teson Ruiz Alberto Joaquin
Presidente
- Giovanbattista Laghezza
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29318 , F 150, S 8, H B 147196, I/A 12 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-08
Información de GIOVANBATTISTA LAGHEZZA
Mostramos los datos de GIOVANBATTISTA LAGHEZZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIOVANBATTISTA LAGHEZZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos