GIO VILLAGORDO CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de GIO VILLAGORDO CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIO VILLAGORDO CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALOR DENTAL SL | Socio Unico | 23/09/2021 | |
VALOR DENTAL SL | Administrador Unico | 28/07/2021 | |
CLINICA DENTAL GIO SL | Administrador Unico | 28/07/2021 | |
CLINICA DENTAL GIO SL | Socio Unico | 28/07/2021 | |
VALOR DENTAL SL | Apoderado | 01/09/2020 | |
GIO & JIMENEZ DENTCLINIC SL | Administrador Solidario | 24/02/2016 |
VINCULACIONES DE GIO VILLAGORDO CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIO VILLAGORDO CARMEN MARIA
Empresa: VALOR DENTAL SL
Socio Único
- Gio Villagordo Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 3, S 8, H A 170628, I/A 4 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-03
Empresa: CLINICA DENTAL GIO SL
Administrador Unico
- Gio Villagordo Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 128, S 8, H A 175551, I/A 1 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-03
Empresa: CLINICA DENTAL GIO SL
Socio Único
- Gio Villagordo Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 128, S 8, H A 175551, I/A 1 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-03
Empresa: VALOR DENTAL SL
Administrador Unico
- Gio Villagordo Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 2, S 8, H A 170628, I/A 3 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-03
Empresa: VALOR DENTAL SL
Apoderado
- Gio Villagordo Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 2, S 8, H A 170628, I/A 2 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-03
Empresa: GIO & JIMENEZ DENTCLINIC SL
Administrador Solidario
- Gio Villagordo Carmen Maria
- Jimenez Piñana Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 177, S 8, H A 148828, I/A 1 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-03
Información de GIO VILLAGORDO CARMEN MARIA
Mostramos los datos de GIO VILLAGORDO CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIO VILLAGORDO CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos