GINESTA PALAU FERMIN
Informe ejecutivo de GINESTA PALAU FERMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GINESTA PALAU FERMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP BORSA 91 INVER SICAV | Presidente | 11/06/2010 | |
GRUP BORSA 91 INVER SICAV | Consejero | 11/06/2010 | |
INMOBILIARIA ODAG SL | Presidente | 03/06/2010 | |
INMOBILIARIA ODAG SL | Consejero | 03/06/2010 | |
INMOBILIARIA ODAG SL | Consejero Delegado | 03/06/2010 | |
INMOBILIARIA PALAU SL | Presidente | 03/06/2010 | |
INMOBILIARIA PALAU SL | Consejero | 03/06/2010 | |
INMOBILIARIA PALAU SL | Consejero Delegado | 03/06/2010 | |
COMPAÑIA EUROPEA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Presidente | 03/06/2010 | |
COMPAÑIA EUROPEA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Consejero | 03/06/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GINESTA PALAU FERMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINESTA PALAU FERMIN
Empresa: GRUP BORSA 91 INVER SICAV
Consejero
- Ginesta Palau Fermin
Presidente
- Ginesta Palau Fermin
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38923 , F 5, S 8, H B 339152, I/A 3 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-08
Consejero Delegado
- Ginesta Palau Fermin
Consejero
- Ginesta Palau Fermin
Presidente
- Ginesta Palau Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 190, S 8, H B 324630, I/A 12 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
Empresa: INMOBILIARIA PALAU SL
Consejero Delegado
- Ginesta Palau Fermin
Consejero
- Ginesta Palau Fermin
Presidente
- Ginesta Palau Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24584 , F 181, S 8, H B 71491, I/A 17 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
Empresa: INMOBILIARIA ODAG SL
Consejero Delegado
- Ginesta Palau Fermin
Consejero
- Ginesta Palau Fermin
Presidente
- Ginesta Palau Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34199 , F 82, S 8, H B 240932, I/A 6 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
Empresa: ODAG INVERSIONES SICAV
Consejero
- Ginesta Palau Fermin
Presidente
- Ginesta Palau Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37485 , F 171, S 8, H B 310050, I/A 7 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-08
Empresa: ORDITS ODAG SL
Administrador Unico
- Ginesta Palau Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29049 , F 125, S 8, H B 147605, I/A 5 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Información de GINESTA PALAU FERMIN
Mostramos los datos de GINESTA PALAU FERMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINESTA PALAU FERMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos