GINESTA ESPEJO ERNEST
Informe ejecutivo de GINESTA ESPEJO ERNEST
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GINESTA ESPEJO ERNEST
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARDEDEU GESTIO SL | Administrador Unico | 02/02/2016 | 03/03/2022 |
GINESTA & FM GESTIO SL | Administrador Unico | 03/10/2016 | 22/02/2021 |
GINESTA & FM GESTIO SL | Liquidador | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
VINCULACIONES DE GINESTA ESPEJO ERNEST
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINESTA ESPEJO ERNEST
Empresa: CARDEDEU GESTIO SL
Administrador Unico
- Ginesta Espejo Ernest
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45193 , F 91, S 8, H B 479878, I/A 2 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
Empresa: GINESTA & FM GESTIO SL
Liquidador
- Ginesta Espejo Ernest
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44905 , F 116, S 8, H B 470937, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Empresa: GINESTA & FM GESTIO SL
Administrador Unico
- Ginesta Espejo Ernest
Liquidador
- Ginesta Espejo Ernest
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44905 , F 116, S 8, H B 470937, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Empresa: GINESTA & FM GESTIO SL
Administrador Unico
- Ginesta Espejo Ernest
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44905 , F 116, S 8, H B 470937, I/A 2 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-08
Empresa: CARDEDEU GESTIO SL
Administrador Unico
- Ginesta Espejo Ernest
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45193 , F 90, S 8, H B 479878, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
Información de GINESTA ESPEJO ERNEST
Mostramos los datos de GINESTA ESPEJO ERNEST que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINESTA ESPEJO ERNEST, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos