GINES MARTINEZ LOPEZ
Informe ejecutivo de GINES MARTINEZ LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GINES MARTINEZ LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GINES Y MARIA SL | Administrador Unico | 20/12/2022 | |
GINES Y MARIA SL | Socio Unico | 20/12/2022 | |
OBRAS DE BENIPILA SL | Administrador Unico | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE GINES MARTINEZ LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINES MARTINEZ LOPEZ
Empresa: GINES Y MARIA SL
Administrador Unico
- Gines Martinez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 218, S 8, H MU109088, I/A 1 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-30
Empresa: GINES Y MARIA SL
Socio Único
- Gines Martinez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 218, S 8, H MU109088, I/A 1 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-30
Empresa: OBRAS DE BENIPILA SL
Administrador Unico
- Gines Martinez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 113, S 8, H MU 25822, I/A 8 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-30
Administrador Unico
- Gines Martinez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 110, S 8, H MU 41570, I/A 7 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-30
Administrador Unico
- Gines Martinez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 110, S 8, H MU 41570, I/A 6 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-30
Información de GINES MARTINEZ LOPEZ
Mostramos los datos de GINES MARTINEZ LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINES MARTINEZ LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos