GINER PEIRACH SAMUEL
Informe ejecutivo de GINER PEIRACH SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GINER PEIRACH SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUITACIONDESSAM SL | Administrador Mancomunado | 03/01/2022 |
VINCULACIONES DE GINER PEIRACH SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINER PEIRACH SAMUEL
Empresa: EQUITACIONDESSAM SL
Administrador Mancomunado
- Giner Peirach Samuel
- Sevillano Garibo Desiree
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11101, L 8379, F 191, S 8, H V 202073, I/A 1 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
Administrador Solidario
- Giner Peirach Samuel
- Pons Morente Pedro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10785, L 8064, F 7, S 8, H V 191511, I/A 2 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-46
Administrador Solidario
- Giner Peirach Samuel
- Pons Morente Pedro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10785, L 8064, F 7, S 8, H V 191511, I/A 1 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-46
Información de GINER PEIRACH SAMUEL
Mostramos los datos de GINER PEIRACH SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINER PEIRACH SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos