GINER MAS FRANCISCO DE ASIS
Informe ejecutivo de GINER MAS FRANCISCO DE ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GINER MAS FRANCISCO DE ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GINER Y MAS INVESTMENT & PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 04/01/2024 | |
GINER GLOBAL INSURANCE & SERVICES SL | Administrador Solidario | 13/12/2023 | |
GINER Y MAS INVESTMENT & PROPERTIES SL | Apoderado | 18/11/2021 |
VINCULACIONES DE GINER MAS FRANCISCO DE ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINER MAS FRANCISCO DE ASIS
Empresa: GINER Y CABRERA SL
Administrador Solidario
- Giner Mas Cristina
- Giner Mas Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 18, S 8, H A 73019, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-03
Empresa: GINER GLOBAL INSURANCE & SERVICES SL
Administrador Solidario
- Giner Mas Cristina
- Giner Mas Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4625 , F 183, S 8, H A 188513, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-03
Empresa: GINER Y CABRERA SL
Apoderado
- Giner Mas Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 18, S 8, H A 73019, I/A 2 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-03
Información de GINER MAS FRANCISCO DE ASIS
Mostramos los datos de GINER MAS FRANCISCO DE ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINER MAS FRANCISCO DE ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos