GINER LAGUARDA SALVADOR
Informe ejecutivo de GINER LAGUARDA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GINER LAGUARDA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIA GRUPO EMPRENDE SL | Administrador Solidario | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE GINER LAGUARDA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINER LAGUARDA SALVADOR
Empresa: MEDITERRANEAN CAMPUS PROGRAM SL
Administrador Solidario
- Giner Laguarda Salvador
- Villanueva Visedo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9646, L 6928, F 70, S 8, H V 154516, I/A 2 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-46
Empresa: MEDITERRANEAN CAMPUS PROGRAM SL
Administrador Solidario
- Giner Laguarda Salvador
- Villanueva Visedo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9646, L 6928, F 68, S 8, H V 154516, I/A 1 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-46
Empresa: VIA GRUPO EMPRENDE SL
Administrador Solidario
- Giner Laguarda Salvador
- Villanueva Visedo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8691, L 5978, F 167, S 8, H V 122246, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
Empresa: CITROTECNO SL
Apoderado Solidario
- Cañavate Peiro Emilio
- Giner Laguarda Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8862, L 6148, F 224, S 8, H V 128173, I/A 8 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-46
Empresa: EXPLOTACION GANADERA LOS MANZANOS SL
Apoderado Solidario
- Cañavate Peiro Emilio
- Giner Laguarda Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9181, L 6464, F 124, S 8, H V 138811, I/A 4 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-46
Apoderado Solidario
- Cañavate Peiro Emilio
- Giner Laguarda Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041, L 2349, F 181, S 8, H V 37979, I/A 12 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-46
Empresa: PIPORC SL
Apoderado Solidario
- Cañavate Peiro Emilio
- Giner Laguarda Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9168, L 6451, F 79, S 8, H V 92340, I/A 14 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-46
Empresa: PICIMA INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Cañavate Peiro Emilio
- Giner Laguarda Salvador
- Valerdi Abdilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9188, L 6471, F 206, S 8, H V 139072, I/A 3 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-46
Empresa: PICIMA INVERSIONES SL
Consejero
M.Com. Aseso
- Cardona Aucejo Salvador
- Giner Laguarda Salvador
- Valerdi Abdilla Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9188, L 6471, F 202, S 8, H V 139072, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-46
Información de GINER LAGUARDA SALVADOR
Mostramos los datos de GINER LAGUARDA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINER LAGUARDA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos