GINE DOMINGUEZ CARMEN
Informe ejecutivo de GINE DOMINGUEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GINE DOMINGUEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GETAFE LIVE FESTIVAL AIE | Consejero | 20/10/2016 |
VINCULACIONES DE GINE DOMINGUEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINE DOMINGUEZ CARMEN
Empresa: FESTIVAL SONAR NOCHE 2016 AIE
Consejero
- Borreguero Martin Raul
- Gine Dominguez Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 486740, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-08
Empresa: BILBAO FESTIVAL 2016 AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Salaverry Cuevas Gabriel
- Santiago San Vicente Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5632 , F 40, S 8, H BI 68265, I/A 3 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-48
Empresa: EUSKADI LIVE FESTIVALS AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Salaverry Cuevas Gabriel
- Santiago San Vicente Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 44, S 8, H BI 68431, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-48
Empresa: KULTUR LIVE FESTIBALA AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Salaverry Cuevas Gabriel
- Santiago San Vicente Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 27, S 8, H BI 68422, I/A 5 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-48
Empresa: LOW FESTIVAL AIE
Consejero
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Piñero Tendero Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3970 , F 159, S 8, H A 151478, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-03
Empresa: FESTIVAL SONAR NOCHE 2016 AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Barba De Villalonga Buenaventura
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Robles Montoya Francisco Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45408 , F 124, S 8, H B 486740, I/A 3 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
Empresa: MADRID LIVE FESTIVALS AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Salaverry Cuevas Gabriel
- Santiago San Vicente Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 24, S 8, H BI 68422, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-48
Empresa: EUSKADI LIVE FESTIVALS AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Salaverry Cuevas Gabriel
- Santiago San Vicente Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 41, S 8, H BI 68431, I/A 3 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Empresa: GETAFE LIVE FESTIVAL AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Salaverry Cuevas Gabriel
- Santiago San Vicente Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5641 , F 18, S 8, H BI 68509, I/A 3 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Empresa: BILBAO FESTIVAL 2016 AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Gine Dominguez Carmen
- Guerra Fagalde Lorenzo Ignacio
- Salaverry Cuevas Gabriel
- Santiago San Vicente Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5632 , F 36, S 8, H BI 68265, I/A 2 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-48
VER MAS ACTOS
Información de GINE DOMINGUEZ CARMEN
Mostramos los datos de GINE DOMINGUEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINE DOMINGUEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos