GIMENO VILLANOVA JOSE
Informe ejecutivo de GIMENO VILLANOVA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIMENO VILLANOVA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 30/01/2020 | |
SERVICIOS DE LABORATORIO Y DESARROLLO DE PROCESOS SA | Socio Unico | 17/12/2019 | |
SERVICIOS DE LABORATORIO Y DESARROLLO DE PROCESOS SA | Administrador Unico | 17/12/2019 |
VINCULACIONES DE GIMENO VILLANOVA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO VILLANOVA JOSE
Empresa: ONEMIG GERMANS SL
Liquidador Unico
- Gimeno Villanova Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9673, L 6955, F 173, S 8, H V 155454, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-46
Empresa: ONEMIG GERMANS SL
Administrador Unico
- Gimeno Villanova Jose
Liquidador Unico
- Gimeno Villanova Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9673, L 6955, F 173, S 8, H V 155454, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-46
Empresa: ECO TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Gimeno Villanova Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7403, L 4704, F 18, S 8, H V 88165, I/A 14 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-46
Administrador Unico
- Gimeno Villanova Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10762, L 8041, F 189, S 8, H V 190759, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-46
Socio Único
- Gimeno Villanova Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10762, L 8041, F 189, S 8, H V 190759, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-46
Empresa: ONEMIG GERMANS SL
Administrador Unico
- Gimeno Villanova Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9673, L 6955, F 172, S 8, H V 155454, I/A 1 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-46
Información de GIMENO VILLANOVA JOSE
Mostramos los datos de GIMENO VILLANOVA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO VILLANOVA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos