GIMENO SANDIG ALBERTO
Informe ejecutivo de GIMENO SANDIG ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIMENO SANDIG ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVANCED DENTAL SYSTEMS SL | Vicepresidente | 23/11/2023 | |
SECURITY IMPLANT SYSTEM SL | Administrador Solidario | 15/07/2021 | |
ADVANCED DENTAL SYSTEMS SL | Consejero | 20/04/2021 | |
ADVANCED DENTAL SYSTEMS SL | Consejero Delegado | 20/04/2021 | |
FAMILY BUSINESS KNOWLEDGE SL | Administrador Unico | 30/07/2018 |
VINCULACIONES DE GIMENO SANDIG ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO SANDIG ALBERTO
Empresa: ADVANCED DENTAL SYSTEMS SL
Presidente
REPR.143 RRM
V-SEC NO CON
Vicepresidente
- Gimeno Sandig Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48836 , F 51, S 8, H B 554791, I/A 7 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: ADVANCED DENTAL SYSTEMS SL
Presidente
- Gimeno Sandig Alberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48836 , F 51, S 8, H B 554791, I/A 7 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: SECURITY IMPLANT SYSTEM SL
Administrador Solidario
- Gimeno Sandig Alberto
- Ruano Bou Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 102, S 8, H B 409820, I/A 3 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-08
Empresa: SECURITY IMPLANT SYSTEM SL
Administrador Unico
- Gimeno Sandig Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 102, S 8, H B 409820, I/A 3 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-08
Empresa: ADVANCED DENTAL SYSTEMS SL
Consejero Delegado
- Gimeno Sandig Alberto
- Ruano Bou Josep
Consejero
Presidente
- Gimeno Sandig Alberto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47532 , F 144, S 8, H B 554791, I/A 3 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Empresa: ADVANCED DENTAL SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Gimeno Sandig Alberto
- Ruano Bou Josep
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47532 , F 144, S 8, H B 554791, I/A 3 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Empresa: ADVANCED DENTAL SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Gimeno Sandig Alberto
- Ruano Bou Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47532 , F 141, S 8, H B 554791, I/A 1 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Empresa: FAMILY BUSINESS KNOWLEDGE SL
Administrador Unico
- Gimeno Sandig Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 76, S 8, H B 246875, I/A 8 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: FAMILY BUSINESS KNOWLEDGE SL
Administrador
- Baulenas Rubireta Gemma
- Gimeno Sandig Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 76, S 8, H B 246875, I/A 8 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: SECURITY IMPLANT SYSTEM SL
Administrador Unico
- Gimeno Sandig Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 102, S 8, H B 409820, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
VER MAS ACTOS
Información de GIMENO SANDIG ALBERTO
Mostramos los datos de GIMENO SANDIG ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO SANDIG ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos