GIMENO RODRIGO MARIA-QUITERIA-MANUELA
Informe ejecutivo de GIMENO RODRIGO MARIA-QUITERIA-MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIMENO RODRIGO MARIA-QUITERIA-MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB CANINO L'ALMOZARA SL | Apoderado | 15/04/2014 | |
ZARAOBRAS SL | Apoderado | 23/05/2011 |
VINCULACIONES DE GIMENO RODRIGO MARIA-QUITERIA-MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO RODRIGO MARIA-QUITERIA-MANUELA
Empresa: CLUB CANINO L'ALMOZARA SL
Apoderado
- Gimeno Rodrigo Maria-quiteria-manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4035 , F 9, S 8, H Z 56478, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-50
Empresa: ZARAOBRAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gimeno Rodrigo Maria-quiteria-manuela
- Molina Gimeno Jesus-javier
- Molina Ostariz Javier
Presidente
Secretario
- Gimeno Rodrigo Maria-quiteria-manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 110, S 8, H Z 12842, I/A 14 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-50
Empresa: ZARAOBRAS SL
Apoderado
- Gimeno Rodrigo Maria-quiteria-manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 109, S 8, H Z 12842, I/A 13 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-50
Empresa: ZARAOBRAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gimeno Rodrigo Maria-quiteria-manuela
- Molina Gimeno Jesus-javier
- Molina Ostariz Javier
Presidente
Secretario
- Gimeno Rodrigo Maria-quiteria-manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 109, S 8, H Z 12842, I/A 12 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-50
Empresa: ZARAOBRAS SL
Administrador Solidario
- Gimeno Rodrigo Maria-quiteria-manuela
- Molina Gimeno Jesus-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 109, S 8, H Z 12842, I/A 12 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-50
Información de GIMENO RODRIGO MARIA-QUITERIA-MANUELA
Mostramos los datos de GIMENO RODRIGO MARIA-QUITERIA-MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO RODRIGO MARIA-QUITERIA-MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos