GIMENO NAVARRO MARIA
Informe ejecutivo de GIMENO NAVARRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIMENO NAVARRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL | Consejero | 13/02/2009 | 27/07/2011 |
NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL | Presidente | 17/06/2010 | 27/07/2011 |
NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL | Apoderado | 20/07/2010 | 27/07/2011 |
NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL | Vicepresidente | 28/01/2010 | 17/06/2010 |
SOSMI SA | Administrador Unico | 07/04/2009 | 22/06/2009 |
NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL | Administrador Solidario | 13/02/2009 |
VINCULACIONES DE GIMENO NAVARRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO NAVARRO MARIA
Empresa: NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL
Apoderado
- Gimeno Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 71, S 8, H C 39568, I/A 9 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-15
Empresa: NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Gimeno Navarro Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 71, S 8, H C 39568, I/A 9 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-15
Empresa: NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL
Apoderado
- Gimeno Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 70, S 8, H C 39568, I/A 8 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-15
Empresa: NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL
Consejero Delegado
Presidente
- Gimeno Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 70, S 8, H C 39568, I/A 7 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-15
Empresa: NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL
Consejero Delegado
Presidente
Vicepresidente
- Gimeno Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 70, S 8, H C 39568, I/A 7 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-15
Empresa: NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL
Secretario
Vicepresidente
- Gimeno Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 70, S 8, H C 39568, I/A 6 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-15
Empresa: SOSMI SA
Administrador Unico
- Gimeno Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4653, L 1963, F 133, S 8, H V 29403, I/A 11 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-46
Empresa: SOSMI SA
Administrador Unico
- Gimeno Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4653, L 1963, F 132, S 8, H V 29403, I/A 9 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-46
Empresa: NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 69, S 8, H C 39568, I/A 3 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-15
Empresa: NUTRA OMEGA BIOTECNOLOGICA OLEICA SL
Administrador Solidario
- Blanco Dominguez Ricardo
- Gimeno Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 69, S 8, H C 39568, I/A 3 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-15
Información de GIMENO NAVARRO MARIA
Mostramos los datos de GIMENO NAVARRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO NAVARRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos