GIMENEZ TOVAR EDUARDO JOSE
Informe ejecutivo de GIMENEZ TOVAR EDUARDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GIMENEZ TOVAR EDUARDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIMENEZ DE BAGUES Y BODEGA SL | Administrador Unico | 21/04/2023 | |
GIMENEZ DE BAGUES Y BODEGA SL | Liquidador | 21/04/2023 | 21/04/2023 |
CONSTRUCTIVE OPTION SL | Administrador Mancomunado | 16/06/2014 | 29/04/2016 |
CLOUX ARAGONESA SL | Administrador Mancomunado | 17/10/2011 | |
CLOUX ARAGONESA SL | Liquidador Mancomunado | 17/10/2011 | 17/10/2011 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ TOVAR EDUARDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ TOVAR EDUARDO JOSE
Empresa: GIMENEZ DE BAGUES Y BODEGA SL
Liquidador
- Gimenez Tovar Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 155, S 8, H Z 41587, I/A 3 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-50
Empresa: GIMENEZ DE BAGUES Y BODEGA SL
Administrador Unico
- Gimenez Tovar Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 155, S 8, H Z 41587, I/A 3 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-50
Empresa: CONSTRUCTIVE OPTION SL
Administrador Mancomunado
- Gimenez Tovar Eduardo Jose
- Sebastian Garaizar Iñaki
- Sebastian Garaizar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 112, S 8, H Z 56816, I/A 2 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-50
Empresa: CONSTRUCTIVE OPTION SL
Administrador Mancomunado
- Gimenez Tovar Eduardo Jose
- Sebastian Garaizar Iñaki
- Sebastian Garaizar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 110, S 8, H Z 56816, I/A 1 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-50
Empresa: CLOUX ARAGONESA SL
Liquidador Mancomunado
- Campo Velasco Angel Miguel
- Gimenez Tovar Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 96, S 8, H Z 43882, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-50
Empresa: CLOUX ARAGONESA SL
Administrador Mancomunado
- Campo Velasco Angel Miguel
- Gimenez Tovar Eduardo Jose
- Lopez Elizondo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 96, S 8, H Z 43882, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-50
Información de GIMENEZ TOVAR EDUARDO JOSE
Mostramos los datos de GIMENEZ TOVAR EDUARDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ TOVAR EDUARDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos