GIMENEZ RAMOS ANA
Informe ejecutivo de GIMENEZ RAMOS ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIMENEZ RAMOS ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRANOVA AMETLLA SL | Administrador Unico | 16/02/2024 | |
AUTIM SYSTEMS SL | Administrador Unico | 25/10/2021 | |
AUTIM SYSTEMS SL | Apoderado | 16/11/2020 | |
MARTPICH DE CONTROL SL | Liquidador | 25/01/2017 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ RAMOS ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ RAMOS ANA
Empresa: TERRANOVA AMETLLA SL
Administrador Unico
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46902 , F 137, S 8, H B 534821, I/A 3 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-08
Empresa: AUTIM SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285 , F 206, S 8, H Z 62805, I/A 7 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-50
Empresa: PAYCON PROJECTS SL
Liquidador
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44998 , F 63, S 8, H B 473742, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: PAYCON PROJECTS SL
Administrador Unico
- Gimenez Ramos Ana
Liquidador
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44998 , F 63, S 8, H B 473742, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: AUTIM SYSTEMS SL
Apoderado
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285 , F 205, S 8, H Z 62805, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-50
Empresa: MARTPICH DE CONTROL SL
Liquidador
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43523 , F 87, S 8, H B 431380, I/A 6 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-08
Empresa: MARTPICH DE CONTROL SL
Administrador Unico
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43523 , F 87, S 8, H B 431380, I/A 6 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-08
Empresa: PAYCON PROJECTS SL
Administrador Unico
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44998 , F 62, S 8, H B 473742, I/A 1 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-08
Empresa: MARTPICH DE CONTROL SL
Administrador Unico
- Gimenez Ramos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43523 , F 85, S 8, H B 431380, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-08
Información de GIMENEZ RAMOS ANA
Mostramos los datos de GIMENEZ RAMOS ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ RAMOS ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos