GIMENEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GIMENEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIMENEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/11/2023 | |
NOSONO INVEST SLL | Administrador Solidario | 09/03/2010 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL
Empresa: LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnandis Rodriguez Juan Manuel
- Franco Real Pilar
- Garcia Gosalbez Pablo
- Garcia Hernandez Maria Eulalia
- Garcia Icher Juan Felipe
- Gimenez Muñoz Miguel Angel
- Gonzalez Garcia Alejandro Antonio
- Llavero Rivera Diego
- Lozano Gonzalez Eduardo Enrique
- Muñoz Rodriguez Joaquin
- Paredes Gonzalez Sylvia
- Trigo Gonzalez Angel Luis
- Zuazo Farias Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8179, L 5471, F 114, S 8, H V 103305, I/A 26 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-46
Empresa: SOM SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Gimenez Muñoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9020, L 6305, F 156, S 8, H V 133445, I/A 5 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-46
Empresa: NOSONO EXPRESS SL
Administrador Solidario
- Armenteros Arjonilla Fernando Antonio
- Gimenez Muñoz Miguel Angel
- Guillem Gradoli Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9314, L 6596, F 140, S 8, H V 143341, I/A 3 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-46
Empresa: NOSONO EXPRESS SL
Administrador Solidario
- Armenteros Arjonilla Fernando Antonio
- Gimenez Muñoz Miguel Angel
- Guillem Gradoli Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9314, L 6596, F 138, S 8, H V 143341, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-46
Empresa: NOSONO INVEST SLL
Administrador Solidario
- Armenteros Arjonilla Fernando Antonio
- Garcia Galiano Fernando
- Gimenez Muñoz Miguel Angel
- Guillem Gradoli Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8812, L 6098, F 60, S 8, H V 126436, I/A 2 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-46
Empresa: LOCOS POR EL CHOCOLATE SL
Administrador Unico
- Gimenez Muñoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9020, L 6305, F 155, S 8, H V 133445, I/A 2 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-46
Empresa: LOCOS POR EL CHOCOLATE SL
Administrador Solidario
- Gimenez Muñoz Miguel Angel
- Martinez Domenech Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9020, L 6305, F 155, S 8, H V 133445, I/A 2 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-46
Empresa: LOCOS POR EL CHOCOLATE SL
Administrador Solidario
- Gimenez Muñoz Miguel Angel
- Martinez Domenech Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9020, L 6305, F 153, S 8, H V 133445, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-46
Información de GIMENEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GIMENEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos