GIMENEZ MIRALLES MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GIMENEZ MIRALLES MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 54
Empresas inactivas: 28
CARGOS DE GIMENEZ MIRALLES MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYLIGHT PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 24/04/2020 | |
ESTEVA OOMMM SL | Apoderado | 06/05/2011 | |
DINAMICO ESTEVA SL | Apoderado | 06/05/2011 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ MIRALLES MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ MIRALLES MARIA CARMEN
Empresa: DIVERCUB SL
Apoderado
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Gimenez Miralles Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39441 , F 125, S 8, H B 167076, I/A 25 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Empresa: SKYLIGHT PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Gimenez Miralles Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47250 , F 95, S 8, H B 529368, I/A 9 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-08
Empresa: SKYLIGHT PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Xampeny Terrisse Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47250 , F 95, S 8, H B 529368, I/A 9 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-08
Empresa: SKYLIGHT PARTNERS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Giner Viscasillas Yago
- Xampeny Terrisse Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47250 , F 93, S 8, H B 529368, I/A 8 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-08
Empresa: LOBOLAND SL
Apoderado Solidario
- Boixadera Esteve Teresa
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Jimenez Fernandez Cristina-sofia
- Pujol Hernandez Marta
- Serrate Betrian Joaquima
Apoderado
- Conti Olegui Victor Gabriel
- Gimenez Miralles Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 118, S 8, H PM 81022, I/A 7 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-07
Empresa: CELESTE OPTIONS SL
Apoderado Solidario
- Boixadera Esteve Teresa
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Jimenez Fernandez Cristina-sofia
- Piera Bresca Salvador
- Pujol Hernandez Marta
- Serrate Betrian Joaquima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 31, S 8, H B 510700, I/A 7 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: LA PLACA DELS GATS SL
Apoderado Solidario
- Boixadera Esteve Teresa
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Jimenez Fernandez Cristina-sofia
- Pujol Hernandez Marta
- Sarda Lucarda Mario
- Serrate Betrian Joaquima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47058 , F 1, S 8, H B 483417, I/A 12 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: PORXOS 22 SL
Apoderado Solidario
- Boixadera Esteve Teresa
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Giner Viscasillas Yago
- Jimenez Fernandez Cristina-sofia
- Pujol Hernandez Marta
- Serrate Betrian Joaquima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 77, S 8, H B 470864, I/A 9 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: ORGANIC CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Boixadera Esteve Teresa
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Jimenez Fernandez Cristina-sofia
- Plans Gimeno Eric
- Pujol Hernandez Marta
- Serrate Betrian Joaquima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44389 , F 70, S 8, H B 454689, I/A 10 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: ENCOMPAÑIA DE LOBOS SL
Apoderado Solidario
- Boixadera Esteve Teresa
- Gimenez Miralles Maria Carmen
- Jimenez Fernandez Cristina-sofia
- Pujol Hernandez Marta
- Serrate Betrian Joaquima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44276 , F 219, S 8, H B 451779, I/A 10 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
VER MAS ACTOS
Información de GIMENEZ MIRALLES MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GIMENEZ MIRALLES MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ MIRALLES MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos