GIMENEZ MEDEL MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GIMENEZ MEDEL MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIMENEZ MEDEL MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS GIMENEZ MEDEL SA | Secretario | 12/11/2019 | |
HERMANOS GIMENEZ MEDEL SA | Consejero | 12/11/2019 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ MEDEL MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ MEDEL MARIA DOLORES
Empresa: HERMANOS GIMENEZ MEDEL SA
Consejero
- Gimenez Medel Jose Ignacio
- Gimenez Medel Manuel Eduardo
- Gimenez Medel Maria Dolores
- Gimenez Medel Maria Luisa
- Gimenez Medel Rafael
Presidente
Secretario
- Gimenez Medel Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 29, S 8, H LO 2164, I/A 14 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-26
Empresa: HERMANOS GIMENEZ MEDEL SA
Consejero
- Gimenez Medel Ignacio Luis
- Gimenez Medel Manuel Eduardo
- Gimenez Medel Maria Dolores
- Gimenez Medel Maria Luisa
- Gimenez Medel Rafael
Presidente
Secretario
- Gimenez Medel Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 29, S 8, H LO 2164, I/A 14 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-26
Empresa: HERMANOS GIMENEZ MEDEL SA
Consejero
- Gimenez Medel Ignacio Luis
- Gimenez Medel Manuel Eduardo
- Gimenez Medel Maria Dolores
- Gimenez Medel Maria Luisa
- Gimenez Medel Rafael
Presidente
Secretario
- Gimenez Medel Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 28, S 8, H LO 2164, I/A 13 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-26
Empresa: HERMANOS GIMENEZ MEDEL SA
Consejero
- Gimenez Medel Maria Dolores
- Gimenez Medel Maria Luisa
- Martinez Gandarias Maria Begoña
- Medel Terreros Maria Luisa
- Tre Grijalba Maria Vega
- Videgain Muro Maria Paz
Presidente
Secretario
- Gimenez Medel Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 28, S 8, H LO 2164, I/A 13 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-26
Empresa: HERMANOS GIMENEZ MEDEL SA
Consejero
- Gimenez Medel Maria Dolores
- Gimenez Medel Maria Luisa
- Martinez Gandarias Maria Begoña
- Medel Terreros Maria Luisa
- Tre Grijalba Maria Vega
- Videgain Muro Maria Paz
Presidente
Secretario
- Gimenez Medel Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 27, S 8, H LO 2164, I/A 11 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-10-26
Información de GIMENEZ MEDEL MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GIMENEZ MEDEL MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ MEDEL MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos