GIMENEZ MACARULLA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GIMENEZ MACARULLA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIMENEZ MACARULLA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS VETERINARIOS GIMENEZ MACARULLA SLP | Administrador Unico | 19/10/2011 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ MACARULLA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ MACARULLA JOSE MARIA
Empresa: BOLTAÑA 2020 SL
Liquidador
- Gimenez Macarulla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 23, S 8, H HU 10259, I/A 5 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-22
Empresa: BOLTAÑA 2020 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gimenez Macarulla Jose Maria
- Salamero Villacampa Jose Manuel
- Soro Carmona Sergio
Consejero
Presidente
- Gimenez Macarulla Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 23, S 8, H HU 10259, I/A 5 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-22
Empresa: BOLTAÑA 2020 SL
Consejero
- Bellosta Puyuelo Maria
- Gimenez Macarulla Jose Maria
- Salamero Villacampa Jose Manuel
- Sarrablo Giral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 22, S 8, H HU 10259, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-22
Empresa: BOLTAÑA 2020 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gimenez Macarulla Jose Maria
- Salamero Villacampa Jose Manuel
- Soro Carmona Sergio
Presidente
- Gimenez Macarulla Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 22, S 8, H HU 10259, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-22
Administrador Unico
- Gimenez Macarulla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 158, S 8, H HU 10935, I/A 1 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-22
Empresa: BOLTAÑA 2020 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 22, S 8, H HU 10259, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-22
Información de GIMENEZ MACARULLA JOSE MARIA
Mostramos los datos de GIMENEZ MACARULLA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ MACARULLA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos