GIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS SANITARIOS VITAL QUALITY SLP | Apoderado | 04/05/2021 | |
SERVICIOS SANITARIOS VITAL QUALITY SLP | Soc.Prof. | 18/08/2016 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Apoderado
- Gimenez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 128, S 8, H VA 28437, I/A 2 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-47
Empresa: PADMONCONSULTING SL
Administrador Unico
- Gimenez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38408 , F 175, S 8, H M 683278, I/A 2 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: PADMONCONSULTING SL
Administrador Unico
- Gimenez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38408 , F 175, S 8, H M 683278, I/A 1 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Gimenez Garcia Maria Del Carmen
- Llorente De La Fuente Alberto Marcos
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 127, S 8, H VA 28437, I/A 1 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-47
Empresa: ELECTRODOMESTICOS ANGEL GERMAN SL
Liquidador
- Gimenez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 133, S 8, H Z 26067, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-50
Empresa: ELECTRODOMESTICOS ANGEL GERMAN SL
Administrador Unico
- Gimenez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 133, S 8, H Z 26067, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-50
Empresa: ELECTRODOMESTICOS ANGEL GERMAN SL
Administrador Unico
- Gimenez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 133, S 8, H Z 26067, I/A 5 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-50
Información de GIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos