GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA SCC V | Apoderado | 22/11/2016 | |
CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO SCOOP CREDITO V | Apoderado | 14/11/2016 | |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Apoderado | 02/11/2016 | |
CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA SCOOP DE CREDIT V | Apoderado | 31/10/2016 | |
CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA SCOOP DE CREDITO V | Apoderado | 25/10/2016 | |
CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES S. SCC V | Apoderado | 17/10/2016 | |
CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO SCC V | Apoderado | 30/09/2016 | |
CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES SCC V | Apoderado | 29/09/2016 | |
CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA SCOOP DE CREDITO V | Apoderado | 28/09/2016 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 1237, F 143, S 8, H CS 9375, I/A 72 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-12
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689, L 1250, F 206, S 8, H CS 1965, I/A 62 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-12
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 176, S 8, H CS 1969, I/A 51 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-12
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715, L 1276, F 131, S 8, H CS 4179, I/A 53 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-12
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652, L 1214, F 57, S 8, H CS 2048, I/A 101 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-12
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675, L 1236, F 197, S 8, H CS 2056, I/A 61 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-12
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637, L 1199, F 137, S 8, H CS 2015, I/A 62 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-12
Empresa: CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES SCC V
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653, L 1215, F 16, S 8, H CS 1957, I/A 112 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-12
Apoderado
- Gimenez De Asis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684, L 1245, F 163, S 8, H CS 1967, I/A 88 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-12
Información de GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos