GIMENEZ CIVERA MANUEL
Informe ejecutivo de GIMENEZ CIVERA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIMENEZ CIVERA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAZAN LOGISTICA SL | Socio Unico | 27/09/2012 | 14/06/2013 |
BAZAN LOGISTICA SL | Administrador Unico | 27/09/2012 | 14/06/2013 |
JAREÑO Y CIVERA SL | Administrador Unico | 06/09/2011 | 06/06/2012 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ CIVERA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ CIVERA MANUEL
Empresa: BAZAN LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Gimenez Civera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9525, L 6807, F 53, S 8, H V 150370, I/A 2 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-46
Empresa: BAZAN LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Gimenez Civera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9525, L 6807, F 51, S 8, H V 150370, I/A 1 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-46
Empresa: BAZAN LOGISTICA SL
Socio Único
- Gimenez Civera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9525, L 6807, F 51, S 8, H V 150370, I/A 1 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-46
Empresa: JAREÑO Y CIVERA SL
Administrador Unico
- Gimenez Civera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9369, L 6651, F 204, S 8, H V 145073, I/A 2 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-46
Empresa: JAREÑO Y CIVERA SL
Administrador Unico
- Gimenez Civera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9369, L 6651, F 202, S 8, H V 145073, I/A 1 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-46
Información de GIMENEZ CIVERA MANUEL
Mostramos los datos de GIMENEZ CIVERA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ CIVERA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos