GIMENEZ BOLILLO SARA
Informe ejecutivo de GIMENEZ BOLILLO SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIMENEZ BOLILLO SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTO HOUSE SL | Administrador Unico | 27/06/2024 | |
THE COWOMEN SL | Administrador Unico | 27/12/2018 | |
GOLDEN OPEN GATE SL | Administrador Unico | 23/01/2015 | |
PROMETTEO COMMUNITY SL | Administrador Unico | 23/10/2013 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ BOLILLO SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ BOLILLO SARA
Empresa: CASTO HOUSE SL
Administrador Unico
- Gimenez Bolillo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826502, I/A 1 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: THE COWOMEN SL
Administrador Unico
- Gimenez Bolillo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46681 , F 92, S 8, H B 527619, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Empresa: GOLDEN OPEN GATE SL
Administrador Unico
- Gimenez Bolillo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44642 , F 1, S 8, H B 462124, I/A 1 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-08
Empresa: PROMETTEO COMMUNITY SL
Administrador Unico
- Gimenez Bolillo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43983 , F 176, S 8, H B 443633, I/A 1 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Información de GIMENEZ BOLILLO SARA
Mostramos los datos de GIMENEZ BOLILLO SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ BOLILLO SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos