GIMENEZ BARATECH MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GIMENEZ BARATECH MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GIMENEZ BARATECH MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ BARATECH MARIA TERESA
Empresa: EBROACERO SA
Consejero
- Biel Ruifernandez Diego-mario
- Gimenez Baratech Agustin
- Gimenez Baratech Ignacio Javier
- Gimenez Baratech Maria Teresa
- Josa Marin Maria Irene
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4440 , F 205, S 8, H Z 4367, I/A 71 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-50
Empresa: EBROACERO SA
Consejero
- Biel Ruifernandez Diego-mario
- Gimenez Baratech Agustin
- Gimenez Baratech Maria Teresa
- Josa Marin Maria Irene
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4440 , F 205, S 8, H Z 4367, I/A 71 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-50
Empresa: EBROACERO SA
Consejero
- Gimenez Baratech Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831 , F 11, S 8, H Z 4367, I/A 66 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-50
Empresa: EBROACERO SA
Consejero
- Gimenez Baratech Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 179, S 8, H Z 4367, I/A 49 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-50
Empresa: EBROACERO SA
Consejero
- Aparicio Martin Clemente
- Gimenez Baratech Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 176, S 8, H Z 4367, I/A 39 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-50
Información de GIMENEZ BARATECH MARIA TERESA
Mostramos los datos de GIMENEZ BARATECH MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ BARATECH MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos