GIMENEZ ARRIAZU VIRGINIA PATRICIA
Informe ejecutivo de GIMENEZ ARRIAZU VIRGINIA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GIMENEZ ARRIAZU VIRGINIA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SOLTECNICA RENOVABLES SL | Apoderado | 10/11/2009 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ ARRIAZU VIRGINIA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ ARRIAZU VIRGINIA PATRICIA
Empresa: NORTECNICA PROYECTOS SL
Liquidador
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33010 , F 12, S 8, H M 594209, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: NORTECNICA PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Liquidador
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33010 , F 12, S 8, H M 594209, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: EL BARON DEL NORTE SL
Liquidador
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17181 , F 141, S 8, H M 294342, I/A 4 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Empresa: EL BARON DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17181 , F 141, S 8, H M 294342, I/A 4 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Empresa: CAUSA Y EFECTO SL
Administrador Solidario
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10564 , F 19, S 8, H M 167562, I/A 3 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: NORTECNICA PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33010 , F 10, S 8, H M 594209, I/A 1 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: GRUPO BENEX MEDIA IBERICA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Felipe
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
- Lopez Casas Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26295 , F 121, S 8, H M 473880, I/A 5 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Apoderado Solidario
- Garcia Gonzalez Felipe
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 12, S 8, H M 528606, I/A 4 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Felipe
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 11, S 8, H M 528606, I/A 3 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Felipe
- Gimenez Arriazu Virginia Patricia
- Gomez Olmo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 10, S 8, H M 528606, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
VER MAS ACTOS
Información de GIMENEZ ARRIAZU VIRGINIA PATRICIA
Mostramos los datos de GIMENEZ ARRIAZU VIRGINIA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ ARRIAZU VIRGINIA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos