GILSANZ USUNAGA SARA
Informe ejecutivo de GILSANZ USUNAGA SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GILSANZ USUNAGA SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILSANZ USUNAGA SARA
Empresa: SANTURCE SA
Consejero
- Gilsanz Arrola Julio Ildefonso
- Gilsanz Usunaga Sara
- Usunaga Araquistain Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 138, S 8, H M 28205, I/A 17 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Empresa: SANTURCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Gilsanz Arrola Julio Ildefonso
- Gilsanz Usunaga Sara
- Usunaga Araquistain Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 138, S 8, H M 28205, I/A 17 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Empresa: SANTURCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Gilsanz Arrola Julio Ildefonso
- Gilsanz Usunaga Sara
- Usunaga Araquistain Inmaculada
Consejero
- Gilsanz Arrola Julio Ildefonso
- Gilsanz Usunaga Sara
- Usunaga Araquistain Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 138, S 8, H M 28205, I/A 16 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: SANTURCE SA
Consejero
- Gilsanz Arrola Julio Ildefonso
- Gilsanz Usunaga Sara
- Usunaga Araquistain Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 137, S 8, H M 28205, I/A 15 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: SANTURCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Gilsanz Arrola Julio Ildefonso
- Gilsanz Usunaga Sara
- Usunaga Araquistain Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 137, S 8, H M 28205, I/A 15 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Información de GILSANZ USUNAGA SARA
Mostramos los datos de GILSANZ USUNAGA SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILSANZ USUNAGA SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos