GILLES DELARUE
Informe ejecutivo de GILLES DELARUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GILLES DELARUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FL INT HOLDINGS DE ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 09/10/2023 | |
RHENUS SOUTH EUROPE SL | Apoderado Solidario | 29/12/2017 |
VINCULACIONES DE GILLES DELARUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILLES DELARUE
Empresa: FL INT HOLDINGS DE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Gilles Delarue
- Kateryna Prokopovych
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45015 , F 67, S 8, H B 474349, I/A 13 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-08
Empresa: RHENUS TRANS EUROPEAN ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gilles Delarue
- Pahissa Arias Rafael
- Ruiz Alonso Ruben
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43236 , F 74, S 8, H B 317917, I/A 48 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: RHENUS SOUTH EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Gilles Delarue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43545 , F 102, S 8, H B 253359, I/A 27 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Empresa: RHENUS TRANS EUROPEAN ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gilles Delarue
- Ruiz Alonso Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43236 , F 74, S 8, H B 317917, I/A 46 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Información de GILLES DELARUE
Mostramos los datos de GILLES DELARUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILLES DELARUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos