GILL DAVID-WAYNE
Informe ejecutivo de GILL DAVID-WAYNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GILL DAVID-WAYNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLIN MILBURN SL | Administrador Unico | 03/12/2020 | |
COLIN MILBURN SL | Socio Unico | 03/12/2020 | |
SELL YOUR SPANISH CAR SL | Socio Unico | 25/05/2017 | |
SELL YOUR SPANISH CAR SL | Administrador Unico | 25/05/2017 | |
WAYNE CAR SALES SL | Socio Unico | 29/05/2015 | |
WAYNE CAR SALES SL | Administrador Unico | 29/05/2015 |
VINCULACIONES DE GILL DAVID-WAYNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILL DAVID-WAYNE
Empresa: COLIN MILBURN SL
Socio Único
- Gill David-wayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 127, S 8, H PM 50395, I/A 4 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-07
Empresa: COLIN MILBURN SL
Administrador Unico
- Gill David-wayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 127, S 8, H PM 50395, I/A 3 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-07
Empresa: COLIN MILBURN SL
Administrador Solidario
- Gill David-wayne
- Milburn Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 127, S 8, H PM 50395, I/A 3 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-07
Empresa: COLIN MILBURN SL
Administrador Solidario
- Gill David-wayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 126, S 8, H PM 50395, I/A 2 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-07
Empresa: SELL YOUR SPANISH CAR SL
Administrador Unico
- Gill David-wayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 11, S 8, H PM 81627, I/A 1 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-07
Empresa: SELL YOUR SPANISH CAR SL
Socio Único
- Gill David-wayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 11, S 8, H PM 81627, I/A 1 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-07
Empresa: WAYNE CAR SALES SL
Administrador Unico
- Gill David-wayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 39, S 8, H PM 76420, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-07
Empresa: WAYNE CAR SALES SL
Socio Único
- Gill David-wayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 39, S 8, H PM 76420, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-07
Información de GILL DAVID-WAYNE
Mostramos los datos de GILL DAVID-WAYNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILL DAVID-WAYNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos