GILI VIRGILI DULCENOMBRE DE MARIA
Informe ejecutivo de GILI VIRGILI DULCENOMBRE DE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GILI VIRGILI DULCENOMBRE DE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIS VUIT LUNCH & CHILL OUT SL | Administrador Unico | 26/10/2021 |
VINCULACIONES DE GILI VIRGILI DULCENOMBRE DE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILI VIRGILI DULCENOMBRE DE MARIA
Empresa: ALSINA CAR SL
Administrador Unico
- Gili Virgili Dulcenombre De Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35888 , F 155, S 8, H B 269933, I/A 3 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-08
Empresa: ICIE ALMAR CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gili Virgili Dulcenombre De Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45095 , F 42, S 8, H B 476638, I/A 2 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Empresa: ADAMA RENT FIGUERES SL
Administrador Unico
- Gili Virgili Dulcenombre De Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44746 , F 182, S 8, H B 465192, I/A 7 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: SIS VUIT LUNCH & CHILL OUT SL
Administrador Unico
- Gili Virgili Dulcenombre De Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46375 , F 174, S 8, H B 517984, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-08
Empresa: ADAMA RENT FIGUERES SL
Administrador Unico
- Gili Virgili Dulcenombre De Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44746 , F 182, S 8, H B 465192, I/A 4 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-08
Empresa: ICIE ALMAR CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gili Virgili Dulcenombre De Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45095 , F 42, S 8, H B 476638, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-08
Información de GILI VIRGILI DULCENOMBRE DE MARIA
Mostramos los datos de GILI VIRGILI DULCENOMBRE DE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILI VIRGILI DULCENOMBRE DE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos