GILI MASSANET LORENZO
Informe ejecutivo de GILI MASSANET LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GILI MASSANET LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNS ARTA SL | Apoderado | 15/09/2017 | |
PROPICARN SL | Apoderado | 27/02/2015 |
VINCULACIONES DE GILI MASSANET LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILI MASSANET LORENZO
Empresa: CARNS ARTA SL
Apoderado
- Gili Massanet Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 41, S 8, H PM 82330, I/A 2 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-07
Empresa: PROPICARN SL
Apoderado
- Gili Massanet Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 48, S 8, H PM 33604, I/A 9 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: PROPICARN SL
Administrador Unico
- Gili Massanet Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 48, S 8, H PM 33604, I/A 8 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: PROPICARN SL
Administrador Unico
- Gili Massanet Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 47, S 8, H PM 33604, I/A 3 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-07
Empresa: PROPICARN SL
Administrador Mancomunado
- Gili Massanet Lorenzo
- Segui Fuster Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 47, S 8, H PM 33604, I/A 3 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-07
Información de GILI MASSANET LORENZO
Mostramos los datos de GILI MASSANET LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILI MASSANET LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos