GILI LAVEDA PAULINO
Informe ejecutivo de GILI LAVEDA PAULINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GILI LAVEDA PAULINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILI LAVEDA PAULINO
Empresa: CIMAR FART SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42779 , F 13, S 8, H B 5045, I/A 14 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Empresa: CIMAR FART SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42779 , F 13, S 8, H B 5045, I/A 14 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Empresa: CIMAR FART SA
Apoderado
- Gili Laveda Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42779 , F 12, S 8, H B 5045, I/A 13 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: CIMAR FART SA
Apoderado
- Gili Laveda Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42779 , F 12, S 8, H B 5045, I/A 12 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-08
Empresa: CIMAR FART SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20337 , F 98, S 8, H B 5045, I/A 11 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-08
Información de GILI LAVEDA PAULINO
Mostramos los datos de GILI LAVEDA PAULINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILI LAVEDA PAULINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos